Matematiği Kolaylaştıran Yöntemler

13
127148
matematiği kolaylaştıran yöntemlerin bazıları

Hepimiz günlük hayatta çarpma, bölme, toplama, çıkarma gibi basit konuları aklımızdan yaparken zorluk çekiyoruz. Bunun için sizlere matematiği kolaylaştıran yöntemleri göstereceğiz. Bunları aklımızdan hesaplarken hem zamandan kazanacağız hem işlem yükünden kurtulacağız.

Önceki

1. Sonu 5 ile Biten Bir Sayının Karesini Almak

Sonu 5 olan biten sayıların karelerini alırken sizde farketmişseniz her zaman 25 ile bitiyor. Öyleyse, kısa yoldan 25 ‘in önündeki sayıları nasıl oluşturabiliriz.

Çarpmak istediğiniz sonu ve 5 ‘le biten bir sayının solundaki sayıya – 1 – ekleyin ve eklenmeden önceki sayıyla çarpın.Sonra da yanına 25 ekleyin. Örneğin;

25 x 25 = ? bu sayının solundaki rakam 2 ve buna 1 ekliyoruz (2+1) x 2 = 6 buluyoruz. yani 25 in solundaki rakamımız 6 ve böylelikle sonucumuz 625 tir.                               Başka örnek alırsak elimize 35 x 35 = ? Son iki rakamımız 25 her zaman bunun solundaki rakam ise (3+1) x 3 = 12 ve sonucumuz ise 1225 tir.

3 basamaklı sayıda bunu uygularsak Örnek: 105 x 105 = ?

Sonucumuz yine 25 ve solundaki rakamı bulmak için (10+1) x 10 = 110. Böylelikle cevabımız 110 25 ‘tir.

Önceki
Paylaşır mısınız?
Önceki İçerikZeki İnsanların En Belirgin 7 Özelliği
Sonraki İçerikGelecek Vaad Eden Parlak 9 Türk Genci
Elif Yaldız
Merhaba ben Elif Yaldız, bir süre Türkiye de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği üzerine eğitim aldıktan sonra, hayat serüvenime yurt dışında Enerji Sistemleri Mühendisliği üzerine devam ettirmeye karar verdim. Burada sizlerle bilgi alış verişinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum.

13 Yorum

  1. iki sayı çarpılırken iki sayının aritmetik ortalamasının karesi alınır bu sayıdan ortalamaya olan uzaklığın karesi çıkarılır sonuç bulunur
    örnek: 65*75 olsun 70 in karesi 4900
    ort olan uzaklıklar 5, 5 in karesi 25 sonuç 4875

  2. 5 le çarpması kolay yolu. Carpilacak sayıyı 2 ye böl. Yanına bir sıfır ekle.
    Örneğin
    12×5=60
    12÷2=6 yanına bir sıfır koy 60

    126×5=630
    126÷2= 63 sıfır koy 630

  3. 50 ile 60 arasındaki sayıların karesini almada kural

    54 =5 *5 + 4 =29 ekle 4*4 = 16 =>2916
    57 =5 *5 + 7 =32 ekle 7*7 = 49 =>3249

    97-99 arası sayıların karesi

    97
    7*7=49 9 4 0 9 dur. yani 90 sayısın ayırıyoruz. 49 sayısını da ayırıyoruz. 9 4 0 9 bu şekilde birleştiriyoruz.

    98
    8*8=64 => 9 6 0 4

  4. 768×316 yı ya da abc x def yi kafadan bulabiliyor bu yöntemler olmadan. Tabi ki uzun sürüyor. Beynimin ekran kartı biraz yanıyor… Ellerinize sağlık.

  5. 11 ile çarpma nın çok daha kolay yolu var. 11 ile çarpacagin sayının yanına sıfır ekle ve bu sayiya sayının kendisini ekle. 11×10= 110+11

  6. tek bir sayı ile 15 i çarpıyorsak sayının yanına 0 koyup küsüratlı olan sayıyı sanki arada nokta yokmuş gibi topluyoruz.Örneğin

    45*15 işleminde 450+225 =675 işlemini buluyoruz

    35*15 = 350+175=525 gibi

    • bu işlemlerde 0 ı koyuyoruz onu anladım da bu 225 ile 175 nerden geldi onu anlamadım açıklayabilir misiniz ?

      • 45/2=22.5 nokta yokmuş gibi düşününce 225 oluyor, 35/2=17.5 nokta yokmuş gibi düşününce 175 oluyor . Aslında sayıyı 15 ile çarpmak demek 10 ve 5 ile çarpıp sonuçları toplamak ile aynı,çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Burada işlemi kolaylaştırmak için sayıyı iki tane 10 ile çarpıyoruz ve sonuçlardan birini 2 ye bölüyoruz.
        örneğin: 17*15=17*10+(17*10)/2 gibi.

Düşünceleriniz Nedir?